Javier Losa Ziganda
DATOS GENERALES
Director de la Oficina de Control Económico (Hacienda y Finanzas) | desde 27/06/2024 a 20/09/2024 |
Director de la Oficina de Control Económico (Economía y Hacienda) | desde 10/09/2020 a 26/06/2024 |
Director de la Oficina de Control Económico (Hacienda y Economía) | desde 27/11/2016 a 09/09/2020 |
Director de la Oficina de Control Económico (Hacienda y Finanzas) | desde 03/01/2013 a 26/11/2016 |
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Oficina de Control Económico(27/06/2024 - 20/09/2024) Director de la Oficina de Control Económico
- Oficina de Control Económico(10/09/2020 - 26/06/2024) Director de la Oficina de Control Económico
ACTIVIDAD PÚBLICA
Javier Losa Ziganda
Datos generales
Curriculum
Entidades relacionadas
Actividad pública
DATOS GENERALES
Director de la Oficina de Control Económico (Hacienda y Finanzas) | desde 27/06/2024 a 20/09/2024 |
Director de la Oficina de Control Económico (Economía y Hacienda) | desde 10/09/2020 a 26/06/2024 |
Director de la Oficina de Control Económico (Hacienda y Economía) | desde 27/11/2016 a 09/09/2020 |
Director de la Oficina de Control Económico (Hacienda y Finanzas) | desde 03/01/2013 a 26/11/2016 |
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Oficina de Control Económico(27/06/2024 - 20/09/2024) Director de la Oficina de Control Económico
- Oficina de Control Económico(10/09/2020 - 26/06/2024) Director de la Oficina de Control Económico