Silvia Colmenero Salgado
Dirección de Gabinete y Comunicación > Directora de Gabinete y Comunicación
DATOS GENERALES
Fecha de nombramiento: 17/07/2024
Responsable de Prensa y Comunicación (Turismo, Comercio y Consumo) | desde 27/06/2024 a 16/07/2024 |
Responsable de Prensa y Comunicación (Turismo, Comercio y Consumo) | desde 08/09/2020 a 26/06/2024 |
Responsable de Prensa y Comunicación (Turismo, Comercio y Consumo) | desde 07/12/2016 a 07/09/2020 |
Directora de Comunicación (Lehendakaritza) | desde 11/05/2012 a 19/12/2012 |
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Dirección de Gabinete y Comunicación(17/07/2024 - ) Directora de Gabinete y Comunicación
- Basquetour - Agencia Vasca de Turismo, S.A.(07/12/2016 - 16/07/2024) Responsable de Prensa y Comunicación
ACTIVIDAD PÚBLICA
Silvia Colmenero Salgado
Dirección de Gabinete y Comunicación > Directora de Gabinete y Comunicación
Datos generales
Datos de contacto
Entidades relacionadas
Actividad pública
DATOS GENERALES
Fecha de nombramiento: 17/07/2024
Responsable de Prensa y Comunicación (Turismo, Comercio y Consumo) | desde 27/06/2024 a 16/07/2024 |
Responsable de Prensa y Comunicación (Turismo, Comercio y Consumo) | desde 08/09/2020 a 26/06/2024 |
Responsable de Prensa y Comunicación (Turismo, Comercio y Consumo) | desde 07/12/2016 a 07/09/2020 |
Directora de Comunicación (Lehendakaritza) | desde 11/05/2012 a 19/12/2012 |
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Dirección de Gabinete y Comunicación(17/07/2024 - ) Directora de Gabinete y Comunicación
- Basquetour - Agencia Vasca de Turismo, S.A.(07/12/2016 - 16/07/2024) Responsable de Prensa y Comunicación