Miguel Angel Paez Escamendi
Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes > Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes
DATOS GENERALES
Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes (Movilidad Sostenible) | desde 25/09/2024 |
Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana (Vivienda y Agenda Urbana) | desde 03/07/2024 a 24/09/2024 |
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes(25/09/2024 - ) Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes
- Viceconsejería de Planificación Territorial y Agenda Urbana(03/07/2024 - 24/09/2024) Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana
Otras entidades
- Bidasoa activa Bidasoa bizirik( - 24/06/2024) Presidente
ACTIVIDAD PÚBLICA
Miguel Angel Paez Escamendi
Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes > Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes
Datos generales
Datos de contacto
Entidades relacionadas
Actividad pública
DATOS GENERALES
Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes (Movilidad Sostenible) | desde 25/09/2024 |
Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana (Vivienda y Agenda Urbana) | desde 03/07/2024 a 24/09/2024 |
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes(25/09/2024 - ) Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes
- Viceconsejería de Planificación Territorial y Agenda Urbana(03/07/2024 - 24/09/2024) Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana
Otras entidades
- Bidasoa activa Bidasoa bizirik( - 24/06/2024) Presidente