Jesús María García de Cos
DATOS GENERALES
Viceconsejero de Turismo y Comercio (Turismo, Comercio y Consumo) | desde 27/06/2024 a 16/07/2024 |
Viceconsejero de Turismo y Comercio (Turismo, Comercio y Consumo) | desde 03/10/2020 a 26/06/2024 |
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Viceconsejería de Turismo y Comercio(27/06/2024 - 16/07/2024) Viceconsejero de Turismo y Comercio
- Viceconsejería de Turismo y Comercio(03/10/2020 - 26/06/2024) Viceconsejero de Turismo y Comercio
ACTIVIDAD PÚBLICA
Jesús María García de Cos
Datos generales
Datos de contacto
Curriculum
Entidades relacionadas
Actividad pública
DATOS GENERALES
Viceconsejero de Turismo y Comercio (Turismo, Comercio y Consumo) | desde 27/06/2024 a 16/07/2024 |
Viceconsejero de Turismo y Comercio (Turismo, Comercio y Consumo) | desde 03/10/2020 a 26/06/2024 |
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Viceconsejería de Turismo y Comercio(27/06/2024 - 16/07/2024) Viceconsejero de Turismo y Comercio
- Viceconsejería de Turismo y Comercio(03/10/2020 - 26/06/2024) Viceconsejero de Turismo y Comercio
ACTIVIDAD PÚBLICA
Kontaktua
Basquetour - Turismoaren Euskal Agentzia
Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila
Urkixo zumarkalea 36 - 5. solairua. Bizkaia Plaza Eraikina - 48010 Bilbo